Listar 1883-1887 Libro de Actas [22-07-83 a 26-07-87] por fecha de publicación
Mostrando ítems 21-31 de 31
-
Sesión del 21 de mayo de 1885
(1885-05-21)La nueva directiva se dirige al S. M. el Rey suplicándole que declare el convento de Sta. María de La Rábida, Monumento Histórico Nacional y que asignen recursos para su conservación y embellecimiento. Se aprueba el programa ... -
Sesión del 29 de junio de 1885
(1885-06-29)Se comunica que se encuentra en tramitación la instancia de la Sociedad pidiendo de declare Monumento Histórico Nacional el Convento de Sta. María de La Rábida. Como años anteriores remiten nota al Santo Padre pidiendo su ... -
Sesión del 12 de julio de 1885
(1885-07-12)Publican el programa de las fiestas próximas y continúan los preparativos para las celebraciones del 3 de agosto. -
Sesión del 1º de agosto de 1885
(1885-08-01)La Sociedad recibe y agradece donativos de dinero del Rey, de las Compañías Río Tinto, Tharsis y Zapa para gastos de las próximas fiestas. Reciben una nota del Alcalde pidiendo que las actividades próximas se suspendan por ... -
Sesión del 16 de agosto de 1885
(1885-08-16)Recepción y agradecimientos de donativos. Suspensión del envió de buques de la Armada a causa de las precauciones sanitarias adoptadas. -
Sesión del 22 de junio de 1886
(1886-06-22)La Sociedad publica los temas y bases para el próximo certamen de arte y literatura, se realizan preparativos para los festejos venideros, recibiendo donativos de diferentes personalidades y haciendo llegar invitaciones a ... -
Sesión del 4 de julio de 1886
(1886-07-04)Reciben un regalo ofrecido por la Reina Dª Isabel para el certamen artístico literario. Como otros años, solicitan la bendición apostólica del Santo Padre. -
Sesión del 11 de marzo de 1887
(1887-03-11)Dimisión del vicepresidente, Pedro García Jalón, por "incidencias surgidas con motivo del almuerzo celebrado en La Rábida". Cobro de deuda pendiente del Ayuntamiento de Moguer. Nuevos socios honorarios -
Sesión del 20 de marzo de 1887 (nueva directiva)
(1887-03-20)Elección de cargos para la nueva junta directiva. Presidente: D. Luis Hernández Pinzón, almirante de la Armada. Vicepresidentes: José Rodríguez y José María Parejo. -
Sesión del 26 de junio de 1887
(1887-06-26)Pésame al presidente, Luis Hernández Pinzón, por el fallecimiento de su hija. Se piden donaciones. Se envía carta al Duque de Alba para conocer documentación de su Archivo relacionada con el Monasterio de Santa María de La Rábida.